Hanes ariannol THE CHARLIE WALLER TRUST
Rhif yr elusen: 1109984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33m | £1.35m | £1.35m | £1.41m | £1.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £991.45k | £1.11m | £1.24m | £1.62m | £2.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £72.70k | N/A | N/A | N/A | £125.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £982.32k | £976.86k | £1.07m | £1.10m | £1.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £255.94k | £281.50k | £225.30k | £240.86k | £391.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £72.70k | £59.18k | £39.57k | £55.46k | £243.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.49k | £29.38k | £18.14k | £20.36k | £22.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £842.52k | £935.02k | £1.04m | £1.32m | £1.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £148.92k | £174.44k | £205.59k | £299.11k | £389.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.65k | £4.76k | £5.74k | £18.70k | £7.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.65k | £23.88k | £17.40k | £20.08k | £36.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.96k | £3.62k | £3.59k | £3.66k | £3.65k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.