ymddiriedolwyr THE CHARLIE WALLER TRUST
Rhif yr elusen: 1109984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD BEAUMONT WALLER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Donna Colbourne | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Katie Anne Tait | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
||||
Julian Brinsley Norman Hay | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
||||
Dr Mina Fizel | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
James David George Murray | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
WILLIAM PATRICK DE LASZLO | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|||||
MICHAEL COLQUHOUN COLE-FONTAYN | Ymddiriedolwr | 10 February 2015 |
|
|
||||
DR NICHOLAS IRWIN BROUGHTON | Ymddiriedolwr | 23 October 2014 |
|
|
||||
George Charles Robin Booth | Ymddiriedolwr | 11 November 2013 |
|
|||||
IAIN GARY WEATHERBY | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
|||||
PHILIP GEORGE WALLER | Ymddiriedolwr | 21 February 2013 |
|
|
||||
MARK DURDEN-SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLES PATRICK ST JOHN LYTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.