Hanes ariannol ST NICHOLAS' NAIROBI FUND

Rhif yr elusen: 1068036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £37.78k £102.77k £37.31k £47.97k £91.66k
Cyfanswm gwariant £29.48k £52.44k £28.26k £54.27k £70.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A