Hanes ariannol YSGOL FEITHRIN GYMRAEG RHUTHUN
Rhif yr elusen: 1068000
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.51k | £17.52k | £18.74k | £25.23k | £26.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.35k | £20.19k | £17.01k | £20.90k | £28.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.06k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.06k | N/A | N/A | £4.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.