Hanes ariannol BRIGHTON, HOVE & DISTRICT EARLY CHILDHOOD PROJECT

Rhif yr elusen: 1068309
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.65k £47.77k £40.67k £38.61k £29.69k
Cyfanswm gwariant £35.31k £33.41k £42.49k £41.75k £35.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £12.99k £11.61k £9.89k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £29.16k £12.49k £14.89k £5.00k £14.00k