BRIGHTON, HOVE & DISTRICT EARLY CHILDHOOD PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Early Childhood Project believes that all children have the right to develop in a positive environment free from prejudice and discrimination. The project works positively to combat bias of every kind with others across Brighton & Hove and the surrounding area. The project provides information, resources and support to all those people involved in young childrens play, care and education, at w
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £14,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Brighton And Hove
Llywodraethu
- 26 Chwefror 1998: Cofrestrwyd
- EARLY CHILDHOOD PROJECT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANDA JANE LEWIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Amina Omeri | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Dr Caroline Ackley | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Cara Redlich | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Judith Simon | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|||||
Mx Charlie Paul Alexander Stray | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN RANDALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.65k | £47.77k | £40.67k | £38.61k | £29.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.31k | £33.41k | £42.49k | £41.75k | £35.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £12.99k | £11.61k | £9.89k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.16k | £12.49k | £14.89k | £5.00k | £14.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON THE 6 OCTOBER 1997
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION AND SOCIAL WELFARE OF CHILDREN UNDER THE AGE OF NINE YEARS WITHOUT DISTINCTION OF RACE, NATIONALITY, ETHNIC OR NATIONAL ORIGIN, RELIGION , GENDER, SEXUALITY , SOCIAL CLASS, DISABILITY OR AGE BY PROVIDING ADVICE AND SUPPORT TO PARENTS , CARERS AND ALL WORKERS CONCERNED WITH THE EDUCATION AND SOCIAL WELFARE OF CHILDREN.
Maes buddion
EAST SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tarner Family Hub
Ivory Place
Brighton
BN2 9QE
- Ffôn:
- 07946889890
- E-bost:
- info@ecpuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window