Hanes ariannol VOCALEYES
Rhif yr elusen: 1067245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £611.11k | £606.99k | £360.73k | £608.58k | £805.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £564.34k | £603.47k | £308.73k | £584.43k | £831.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £223.81k | £223.81k | £57.21k | N/A | £244.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £286.52k | £298.36k | N/A | £295.54k | £341.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £324.43k | £308.36k | N/A | £312.99k | £461.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £158 | £269 | N/A | £57 | £1.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £542.24k | £550.75k | N/A | £573.24k | £819.13k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.10k | £20.08k | N/A | £11.20k | £12.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.71k | £27.91k | N/A | £2.83k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £32.65k | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.