Hanes ariannol THE MONDAY FUN CLUB

Rhif yr elusen: 1066044
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010
Cyfanswm Incwm Gros £1.51k £1.18k £730 £1.16k £1.02k
Cyfanswm gwariant £2.17k £1.45k £858 £1.66k £832
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A