Hanes ariannol MARTHA TRUST
Rhif yr elusen: 1067885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.05m | £5.26m | £5.71m | £6.35m | £6.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.16m | £5.41m | £5.43m | £5.85m | £6.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.75m | £4.82m | £5.10m | £5.91m | £6.03m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £116.06k | £105.83k | £57.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £210.66k | £252.74k | £271.01k | £336.12k | £306.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.84m | £5.00m | £5.43m | £6.01m | £6.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £2.10k | £2.59k | £776 | £0 | £9.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.75k | £22.33k | £29.85k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.01m | £5.27m | £5.32m | £5.72m | £6.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £153.50k | £141.26k | £111.84k | £126.63k | £154.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.95k | £8.95k | £8.40k | £8.40k | £12.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.