Hanes ariannol ROYAL NAVAL ASSOCIATION (PETERBOROUGH AND DIST BRANCH)

Rhif yr elusen: 1066728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.15k £2.31k £4.78k £4.38k £9.11k
Cyfanswm gwariant £3.95k £3.07k £4.81k £5.24k £6.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A