TILBURY RIVERSIDE PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Queen's Jubilee Award for Voluntary Service in 2007. Partnership-English Heritage for Heritage Open Days since 2008. Founder, Peter Hewitt, awarded the MBE in the Queen's Birthday honours in 2010. Working on delivering projects funded by the Heritage Lottery Fund during 2015-2018 including Tilbury memories, the Windrush event to 3000 people and a local christmas lights/ childrens performance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Thurrock
Llywodraethu
- 19 Mawrth 1998: Cofrestrwyd
- TRP (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leslie Morgan | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Yolande Simmons | Ymddiriedolwr | 11 November 2016 |
|
|
||||
Terry Charles Brown | Ymddiriedolwr | 11 November 2016 |
|
|
||||
ANNIE O'BRIEN | Ymddiriedolwr | 13 April 2011 |
|
|
||||
Margaret Spencer | Ymddiriedolwr | 16 May 2005 |
|
|
||||
MICHAEL ANTON OSTLER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR DAN ALABEDE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.50k | £28.01k | £33.17k | £34.18k | £37.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.47k | £32.49k | £29.71k | £37.38k | £33.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 153 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 153 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24TH FEBRUARY 1998 AS AMENDED 12TH MARCH 2002
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN, REPAIR, RESTORE, PRESERVE, IMPROVE, BEAUTIFY AND RECONSTRUCT, FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF TILBURY, ITS RIVERSIDE AND COMMUNITY AMENITIES, PARTICULARLY, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, THE RIVERFRONT BETWEEN TILBURY FORT AND COALHOUSE FORT; TO PROTECT AND PRESERVE THE NATURAL AND PHYSICAL ENVIRONMENT OF TILBURY; AND TO PRESERVE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, BUILDINGS OF HISTORICAL OR ARCHITECTURAL SIGNIFICANCE IN TILBURY. THE TILBURY RIVESIDE PROJECT IS FURTHER ESTABLISHED TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITY OF TILBURY IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY.
Maes buddion
TILBURY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RIVERSIDE ARTS & ACTIVITY CENTRE
FERRY ROAD
TILBURY
RM18 7NH
- Ffôn:
- 01375859911
- E-bost:
- info@tilburyriverside.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window