Hanes ariannol ALLABOARD ST MARYS NURSERY

Rhif yr elusen: 1067896
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010
Cyfanswm Incwm Gros £93.08k £120.45k £143.53k £152.40k £133.14k
Cyfanswm gwariant £96.59k £115.34k £135.07k £148.24k £143.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A