Hanes ariannol THE AGE CONCERN DAWLEY DAY CENTRE

Rhif yr elusen: 1078547
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011
Cyfanswm Incwm Gros £2.96k £3.15k £4.42k £3.82k £3.90k
Cyfanswm gwariant £3.11k £3.23k £3.43k £3.70k £3.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A