Hanes ariannol ACTIVATE PERFORMING ARTS

Rhif yr elusen: 1069622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £487.54k £461.62k £618.43k £550.46k £672.75k
Cyfanswm gwariant £494.92k £364.29k £713.34k £546.13k £735.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £24.80k £52.83k £38.83k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £32.91k £310.81k £79.43k £66.00k £99.30k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £455.55k £376.00k £498.01k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £162.87k £174.46k £168.84k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £0 £5.89k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £658.75k £486.26k £735.74k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £54.59k £59.88k £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £11.27k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0