Hanes ariannol ETERNITY-CONSCIOUS CHARITY
Rhif yr elusen: 1067679
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.10k | £3.56k | £700 | £786 | £600 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.83k | £3.19k | £397 | £590 | £480 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.