THE NEK CHAND FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides information on Nek Chand's Rock Garden, Chandigarh. Organizes volunteer groups to clean, repair and work on Rock Garden. Undertakes and supports research projects on Rock Garden.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 25 July 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Hertford
- India
Llywodraethu
- 26 Mai 1998: Cofrestrwyd
- 10 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- 09 Ionawr 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Maizels | Cadeirydd | 05 October 2012 |
|
|||||
Alan Cesarano | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
PHILIPPE LESPINASSE | Ymddiriedolwr | 26 July 2019 |
|
|
||||
HARSH KUMAR LAKHANPAL | Ymddiriedolwr | 07 August 2018 |
|
|
||||
JULIA ELMORE | Ymddiriedolwr | 05 October 2012 |
|
|
||||
IAIN JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/07/2020 | 25/07/2021 | 25/07/2022 | 25/07/2023 | 25/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £60 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 25 Gorffennaf 2024 | 23 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Gorffennaf 2023 | 03 Medi 2024 | 101 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 25 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Gorffennaf 2022 | 03 Medi 2024 | 467 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 25 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Gorffennaf 2021 | 03 Medi 2024 | 832 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 25 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Gorffennaf 2020 | 01 Awst 2021 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 25 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 25 JULY 1997 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 31 JANUARY 1998
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART OF SCULPTURE IN PARTICULAR BY:- (1) DEVELOPING AND ASSISTING IN THE DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF THE ROCK GARDEN DEVISED AND CREATED BY NEK CHAND IN CHANDIGARGH, INDIA AND IN SO DOING TO ENSURE THAT THE ROCK GARDEN REMAINS OPEN TO THE PUBLIC; (2) HOLDING CLASSES, TALKS, LECTURES AND WORKSHOPS IN EUROPE AND THE UNITED STATES OF AMERICA AND ASSISTING STUDENTS FROM EUROPE AND THE UNITED STATES OF AMERICA TO VISIT THE ROCK GARDEN, POSSIBLY BY WAY OF EXCHANGE WITH STUDENTS FROM THE CHANDIGARGH COLLEGE OF ARCHITECTURE AND THE UNIVERSITY OF THE PUNJAB AND FROM OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN INDIA.
Maes buddion
INDIA AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MANOR COTTAGE
THE GREEN
LETCHMORE HEATH
WATFORD
WD25 8EP
- Ffôn:
- 01923853175
- E-bost:
- nekchand@rawvision.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window