Hanes ariannol THE HARPUR TRUST

Rhif yr elusen: 1066861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £53.87m £55.14m £60.69m £68.63m £75.47m
Cyfanswm gwariant £55.15m £54.90m £60.07m £67.75m £73.99m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.17m £1.00m £19.00k £34.00k £22.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £2.21m £1.30m £242.00k £500.00k £360.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £195.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £49.17m £51.26m £58.06m £63.87m £70.59m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.43m £2.53m £1.84m £3.78m £3.95m
Incwm - Arall £62.00k £60.00k £548.00k £479.00k £368.00k
Incwm - Cymynroddion £840.00k £0 £40.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £54.75m £54.65m £59.36m £67.02m £73.09m
Gwariant - Ar godi arian £398.00k £242.00k £707.00k £733.00k £904.00k
Gwariant - Llywodraethu £447.00k £446.00k £567.00k £561.00k £651.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.06m £1.46m £1.21m £1.22m £1.23m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £353.00k £192.00k £674.00k £721.00k £647.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0