ymddiriedolwyr THE TENDRING VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1077724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID COSBY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lorna Dodman | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Victoria Cauvain | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
DAVID JOHN GOODMAN | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|||||
Rachel Edwards | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
Penelope Barker | Ymddiriedolwr | 16 January 2016 |
|
|
||||
Susan Denise Graham | Ymddiriedolwr | 16 January 2016 |
|
|
||||
Susan Beverley Patch | Ymddiriedolwr | 03 February 2015 |
|
|
||||
Katie Jane Carr | Ymddiriedolwr | 03 February 2015 |
|
|
||||
PATRICIA GOODMAN | Ymddiriedolwr | 07 February 2012 |
|
|||||
IAN PATCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLENN JOHN WILLIAM GOOCH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DOUGLAS ATKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.