CROYDON ANIMAL SAMARITANS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The rescue, shelter and provision of veterinary care for unwanted or abandoned animals and, wherever possible to find them suitable homes. To help pet owners meet necessary veterinary expenses in certain circumstances should they be unable to do so and if funds allow.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Bromley
- Caint
- Croydon
- Dwyrain Sussex
- Lambeth
- Lewisham
- Southwark
- Surrey
- Sutton
Llywodraethu
- 16 Ionawr 1998: Cofrestrwyd
- C A S (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Christopher Hills BEM | Cadeirydd | 06 December 2022 |
|
|
||||
Rachel Parsons | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Karen Gleaves | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Karen Louise Caterer-Stentiford | Ymddiriedolwr | 03 February 2019 |
|
|
||||
JOHN ERNEST MOORE | Ymddiriedolwr | 06 April 2011 |
|
|
||||
ANNA NIKOLIC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £195.89k | £174.49k | £392.82k | £245.43k | £211.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £249.70k | £194.13k | £228.97k | £175.20k | £223.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.86k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Ionawr 2024 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Ionawr 2024 | 70 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Rhagfyr 2022 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Rhagfyr 2022 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Gorffennaf 2022 | 246 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Gorffennaf 2022 | 246 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Ionawr 2021 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Ionawr 2021 | 82 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 OCTOBER 1997 AS AMENDED ON 20TH FEBRUARY 2001.
Gwrthrychau elusennol
[1] WHEREVER POSSIBLE RESCUE AND PROVIDE CARE AND SHELTER FOR UNWANTED / ABANDONED, NEGLECTED / ILL-TREATED ANIMALS AND TO MAKE EVERY EFFORT TO SECURE SUITABLE NEW HOMES FOR THEM. [2] IN CASES OF URGENT NEED / EMERGENCY TO ASSIST OWNERS OF PETS TO MEET VETERINARY AND OTHER COSTS WHEN OWNERS ARE UNABLE TO DO SO AND WHEN FUNDS ALLOW.
Maes buddion
INNER AND OUTER LONDON, SURREY AND PARTS OF SUSSEX AND KENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Croydon Animal Samaritans
136 Cherry Orchard Road
CROYDON
CR0 6BB
- Ffôn:
- 020 8698 6813
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window