Tanfield Railway Trust Limited

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preserving the railway heritage of North East England, particularly industrial and independent railways and local locomotive builders.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Durham
- Gateshead
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
- TYNESIDE LOCOMOTIVE MUSEUM TRUST (Enw gwaith)
- THE TYNESIDE LOCOMOTIVE MUSEUM TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Hodgson | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|
||||
Philip Charles Lewis | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Barry Duncan | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Peter Redvers Vout | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
DEREK WILLIAM SMITH | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
RICHARD GARDINER CHARLTON | Ymddiriedolwr | 18 May 2012 |
|
|
||||
IAN COWAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.54k | £58.29k | £47.59k | £113.03k | £75.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.77k | £65.19k | £91.04k | £60.76k | £15.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.78k | £40.42k | £25.19k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 19 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 19 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 28 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 28 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 24 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 24 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 AUGUST 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 13 MAY 1998. CERTIFICATE UPON CHANGE OF NAME DATED 25 NOVEMBER 1996 as amended on 04 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY ACQUIRING HOUSING AND EXHIBITING AND CONSERVING RESTORING AND REPAIRING OBJECTS AND COLLECTIONS OF AN EDUCATIONAL NATURE AND BY ESTABLISHING ACQUIRING MANAGING AND MAINTAINING MUSEUMS GALLERIES LIBRARIES AND OTHER PLACES WHERE SUCH PURPOSES MAY BE ACHIEVED AND WHERE EDUCATION AND EDUCATIONAL RESEARCH AND ENQUIRY AND THE EXCHANGE AND DISSEMINATION OF RELEVANT VIEWS AND INFORMATION MAY HAPPEN
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tanfield Railway
Marley Hill Engine Shed
NEWCASTLE UPON TYNE
NE16 5ET
- Ffôn:
- 07880801261
- E-bost:
- trust@tanfield-railway.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window