Hanes ariannol TOTS R US PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1067072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £81.03k £107.00k £85.16k £79.13k £126.98k
Cyfanswm gwariant £84.91k £85.00k £95.90k £85.35k £109.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.42k N/A N/A N/A