LITTLE CHALFONT COMBINED SCHOOL PARENTS' ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1066770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (80 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Advance the education of the pupils at Little Chalfont Primary Schhol.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £31,994
Cyfanswm gwariant: £36,975

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Buckingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • LCPSPA (Enw gwaith)
  • LITTLE CHALFONT COUNTY COMBINED SCHOOL PARENTS' ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Monica Gill Ymddiriedolwr 19 October 2022
Dim ar gofnod
Solomon Kamal-Uddin Ymddiriedolwr 19 October 2022
Dim ar gofnod
Ivan Mera Ymddiriedolwr 19 October 2021
Dim ar gofnod
Himanshi Mody Ymddiriedolwr 18 October 2021
Dim ar gofnod
Jasneet Lad Ymddiriedolwr 18 October 2021
Dim ar gofnod
Whitney Hall Ymddiriedolwr 18 October 2021
Dim ar gofnod
Colleen Byrne Ymddiriedolwr 18 October 2021
Dim ar gofnod
Matthew Morey Ymddiriedolwr 10 October 2018
Dim ar gofnod
Robert Hacking Ymddiriedolwr 10 October 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £37.25k £26.94k £22.64k £34.20k £31.99k
Cyfanswm gwariant £32.82k £23.13k £14.64k £11.28k £36.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 18 Medi 2024 80 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 18 Medi 2024 80 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 11 Ionawr 2024 195 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 11 Ionawr 2024 195 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 19 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 19 Ionawr 2022 203 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 19 Ionawr 2022 203 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 21 Hydref 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 21 Hydref 2019 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Little Chalfont Cp School
Oakington Avenue
Amersham
HP6 6SX
Ffôn:
01494762467