THE FRIENDS OF MUDEFORD JUNIOR SCHOOL

Rhif yr elusen: 1066923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Community Junior School

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 May 2024

Cyfanswm incwm: £21
Cyfanswm gwariant: £213

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gina Mayer Ymddiriedolwr 10 January 2018
CHRISTCHURCH LIFE SAVING CLUB
Derbyniwyd: 2 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/05/2020 01/05/2021 01/05/2022 01/05/2023 01/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.58k £1.02k £1.52k £1.71k £21
Cyfanswm gwariant £9.49k £2.12k £4.18k £6.21k £213
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Mai 2024 01 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Mai 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Mai 2023 01 Medi 2024 184 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Mai 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Mai 2022 02 Mawrth 2023 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Mai 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Mai 2021 28 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Mai 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Mai 2020 02 Mawrth 2021 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Mai 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Mudeford Junior School
Mudeford Lane
CHRISTCHURCH
BH23 3HP
Ffôn:
01202473217
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael