Ymddiriedolwyr CARSWELL PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1066920

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Jane Christopher | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Rebekha Georgia Hamer | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Chelsea Fiona Ellen Gomm | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Emmyleigh Louise Buchan | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Mark Heelis | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Ceri Clark | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Amy Elizabeth Sykes | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Zoe Nash | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Hardwick | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Serena El-Ajouz | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Kate Kyffin | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.