ymddiriedolwyr BREADLINE AFRICA
Rhif yr elusen: 1075525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Hauptfleisch | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
James Sellars | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Rebekah Sellars | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
||||
Dr Stephen Lalor | Ymddiriedolwr | 29 July 2016 |
|
|
||||
Peter Attard Montalto | Ymddiriedolwr | 30 October 2014 |
|
|
||||
ALEX CHISHOLM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LOUISE SELIGMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIR ROBERT DUNBAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BENEDICT ELWES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.