WIRRAL ENVIRONMENTAL NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charitys objects are to advance the education of the public about the preservation of our world's natural environment, ecological sustainability, natural resource conservation, waste minimisation, recycling and the principles of fair trade, within Wirral and surrounding area.'
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £18,582 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Wirral
Llywodraethu
- 25 Chwefror 1998: Cofrestrwyd
- WIRRAL ENVIRONMENTAL NETWORK (Enw blaenorol)
- WIRRAL GREEN ALLIANCE (Enw blaenorol)
- WIRRAL LA21 NETWORK (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Elizabeth Shields | Ymddiriedolwr | 08 December 2024 |
|
|
||||
Anne Patricia Litherland | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Benjamin Mark Shoebridge | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
David George Jones | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Dominic Charles Griffiths | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
David Martin Brown | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.31k | £61.45k | £75.24k | £50.01k | £45.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.69k | £47.62k | £58.36k | £47.25k | £49.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £33.68k | N/A | N/A | N/A | £18.58k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £30.10k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 NOVEMBER 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 21ST AUGUST 2003 AND BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 31 OCTOBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT THE ENVIRONMENT AND ABOUT THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WIRRAL ENVIRONMENT CENTRE
SANDON BUILDINGS
100 FALKLAND ROAD
WALLASEY
CH44 8ER
- Ffôn:
- 01516392121
- E-bost:
- wen@la21.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window