FRIENDS OF OASIS ACADEMY BRISTOL

Rhif yr elusen: 1067091
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Support for the educational opportunities of children in South Bristol, in particular those educated at Oasis Academy Bristol (formerly Hengrove Community Arts College and earlier Hengrove School), by assisting in the provision of extra-curricular activities, holiday clubs, etc.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2018

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Bryste

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
  • 09 Ionawr 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 16 Chwefror 2013: Re-registered
  • 01 Rhagfyr 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FRIENDS OF HENGROVE SCHOOL (Enw blaenorol)
  • HENGROVE SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £6.97k £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2018 02 Tachwedd 2019 155 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2018 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2017 28 Mai 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2017 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2016 02 Awst 2017 63 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2016 Not Required