HUDDERSFIELD, DALTON CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES

Rhif yr elusen: 1066808
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

"Arranging meetings for public worship, which includes Bible education and training in Christian living. Preaching the Christian message to the public within the congregation area. Distributing Bibles and other religious literature; also giving pastoral assistance to the congregation and the wider community. All of these services and facilities are provided without charge."

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020

Cyfanswm incwm: £7,758
Cyfanswm gwariant: £7,743

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Calderdale
  • Dinas Bradford
  • Dinas Leeds
  • Dinas Wakefield
  • Kirklees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mawrth 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 275946 THE KINGDOM HALL TRUST
  • 10 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
  • 04 Mawrth 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £6.59k £6.65k £6.65k £7.54k £7.76k
Cyfanswm gwariant £3.79k £6.81k £6.81k £5.60k £7.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 29 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 01 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 07 Hydref 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 Not Required