ASHTON-UNDER-LYNE CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES

Rhif yr elusen: 1066816
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Bible teaching and instuction

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020

Cyfanswm incwm: £13,892
Cyfanswm gwariant: £12,019

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mawrth 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 275946 THE KINGDOM HALL TRUST
  • 11 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
  • 04 Mawrth 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £15.55k £14.00k £13.69k £15.16k £13.89k
Cyfanswm gwariant £16.02k £5.44k £4.67k £13.20k £12.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 21 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 25 Medi 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 03 Hydref 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 Not Required