Hanes ariannol THE THORNBURY CENTRE
Rhif yr elusen: 1068657
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £459.94k | £485.53k | £458.76k | £343.11k | £311.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £471.35k | £478.21k | £489.60k | £362.38k | £379.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.20k | £112.96k | £135.55k | N/A | £138.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £153.58k | £95.39k | £84.37k | £220.73k | £133.74k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.