Hanes ariannol THE WESTMORLAND COUNTY AGRICULTURAL SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1067224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £706.80k | £712.05k | £249.45k | £838.35k | £852.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £725.91k | £800.54k | £350.81k | £727.48k | £945.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £47.95k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.86k | £50.15k | N/A | £26.48k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £98.06k | £95.05k | N/A | £67.29k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £519.70k | £503.34k | N/A | £698.41k | £632.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £64.18k | £63.51k | N/A | £44.47k | £49.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £1.69k | £124.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £658.99k | £732.84k | N/A | £665.95k | £875.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £66.92k | £67.70k | N/A | £61.53k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £17.76k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.26k | £7.18k | N/A | £13.01k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £70.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.