ymddiriedolwyr THE WESTMORLAND COUNTY AGRICULTURAL SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1067224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISA DAWN BENNETT | Cadeirydd | 21 February 2012 |
|
|
||||
Mark Stott | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Charles Geldard | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
David Robert Galbraith | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
STEPHEN PROCTER | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|||||
David Crayston | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Thomas Edward Park | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Margaret Kelly | Ymddiriedolwr | 14 February 2019 |
|
|
||||
MATTHEW HAROLD ROBINSON | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|||||
David Hall Fell | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
DAVID ROBERT MARTIN | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
||||
PAUL ANTHONY DUCKETT | Ymddiriedolwr | 21 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.