Hanes ariannol HAVERFORDWEST TOWN MUSEUM

Rhif yr elusen: 1072596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.17k £39.03k £4.43k £24.01k £24.01k
Cyfanswm gwariant £13.79k £9.27k £13.05k £32.23k £32.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.33k £28.74k N/A £23.69k £21.36k