LYMPHOMA ACTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To ensure that those affected by lymphomas have access to relevant, accurate and timely information and support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£2,205,750
Roddion a chymynroddion | £1.58m | |
Weithgareddau elusennol | £25.01k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £542.97k | |
Buddsoddiadau | £60.58k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,122,123
Codi arian | £618.69k | |
Weithgareddau elusennol | £1.50m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £618.69k | |
Gwariant elusennol | £1.50m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £83.63k |
Pobl

39 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
256 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Mawrth 1998: Cofrestrwyd
- LYMPHOMA ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK HARRISON | Cadeirydd | 05 July 2011 |
|
|
||||
Melanie Joanne Brittain | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Charlotte Locks-Moro | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Christina Marie Kirby | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Susan Frances Daniels | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Shaf Charles Mansour | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
James Cray | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
David Peter McNeill | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
||||
Dr Cathy Burton | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.83m | £1.72m | £3.49m | £2.08m | £2.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52m | £1.39m | £1.48m | £1.81m | £2.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £35.02k | £769 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.42m | £1.41m | £2.98m | £1.49m | £1.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £368.07k | £281.63k | £493.75k | £555.53k | £542.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £49.49k | £27.54k | £24.09k | £28.04k | £25.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.22k | £954 | £452 | £8.78k | £60.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £264.95k | £176.11k | £1.68m | £311.54k | £575.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | £965.02k | £944.02k | £1.24m | £1.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £488.63k | £427.72k | £536.53k | £568.51k | £618.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.31k | £43.34k | £45.01k | £35.46k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £37.05k | £28.47k | £14.80k | £25.67k | £28.09k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £947.74k | £1.32m | £3.30m | £3.59m | £3.69m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £118.21k | £153.43k | £101.17k | £137.03k | £155.22k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/02/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/05/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/09/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 09 MAR 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 JAN 2018 as amended on 10 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF SUFFERING BY PERSONS WITH LYMPHOMAS AND OTHER BLOOD CANCERS BY PROVIDING INFORMATION, PSYCHOLOGICAL SUPPORT AND TREATMENT 2) THE PROMOTION, FUNDING AND PUBLICATION OF RESEARCH INTO LYMPHOMAS AND OTHER BLOOD CANCERS, INCLUDING THE CAUSES, THE TREATMENTS AND TREATMENT OUTCOMES 3) ACTIVITIES TO RAISE THE AWARENESS OF LYMPHOMAS AND OTHER BLOOD CANCERS, TO ENCOURAGE THE ALLOCATION OF RESOURCES TO THEIR TREATMENT AND RESEARCH AND TO ALLOW MORE PEOPLE TO ACCESS THE LYMPHOMA ASSOCIATION'S SERVICES.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lymphoma Action
Unit 3
Bell Business Park
Smeaton Close
AYLESBURY
Buckingh
- Ffôn:
- 01296619400
- E-bost:
- enquiries@lymphoma-action.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window