Hanes ariannol OCCA House
Rhif yr elusen: 1067314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.69m | £4.79m | £2.37m | £976.39k | £888.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.07m | £4.33m | £8.33m | £1.13m | £1.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.19m | £4.63m | £2.12m | £908.63k | £724.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £480.84k | £149.63k | £250.00k | £66.55k | £151.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.93k | £14.80k | £4.03k | £1.21k | £12.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £908.63k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.97m | £4.07m | £8.10m | £1.02m | £1.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £102.80k | £257.44k | £227.19k | £109.76k | £123.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £5.25k | £5.77k | £6.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £11.77k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.