Hanes ariannol THE MATT. 6.3 CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1069985
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (111 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.28m | £1.88m | £1.26m | £2.41m | £1.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.78m | £1.87m | £1.02m | £1.83m | £169.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £244.59k | N/A | £123.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £100 | £0 | £107.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.28m | £1.87m | £1.15m | £2.41m | £1.88m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £129 | £128 | £37 | £16 | £1.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £153 | £67 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £271.95k | £476.07k | £289.15k | £98.44k | £169.91k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.50m | £1.39m | £731.98k | £1.73m | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £89.43k | £83.72k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £271.95k | £395.73k | £199.73k | £14.73k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £630 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.