Hanes ariannol POPPINS NURSERY

Rhif yr elusen: 1067049
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 111 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £155.85k £148.02k £146.92k £182.76k £183.95k
Cyfanswm gwariant £167.41k £161.26k £134.69k £176.91k £198.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £125.98k £114.12k £113.42k £142.49k £148.89k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £21.89k £2.76k N/A