Hanes ariannol THE OTTERY ST MARY HERITAGE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1087086
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.85k | £16.57k | £25.29k | £305.21k | £50.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.97k | £19.83k | £10.03k | £323.63k | £24.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.