ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF LYTHAM HALL
Rhif yr elusen: 1069442
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMBERT LEIF DOPPING-HEPENSTAL | Cadeirydd | 07 October 2012 |
|
|
||||
John David Hornyak | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|||||
Alison Jane Wood | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Diane Kitt | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Susan Jones BEM | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Susan Havenhand | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
TERENCE JONES | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|||||
PAULINE HAMILTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARILYN SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHRYN SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH GUFFOGG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MEG HARGREAVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.