Hanes ariannol THE POETRY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1069314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £583.71k £577.18k £509.69k £562.98k £575.44k
Cyfanswm gwariant £597.43k £420.38k £574.96k £509.65k £567.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £140.41k £212.46k £142.93k £142.99k £165.49k
Incwm o roddion a chymynroddion £264.38k £281.31k £168.83k £168.56k £178.76k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £319.32k £295.84k £340.83k £393.94k £395.79k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £12 £35 £28 £474 £890
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £596.11k £420.36k £573.98k £508.92k £567.80k
Gwariant - Ar godi arian £1.32k £17 £973 £728 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £1.95k £3.83k £4.19k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0