Ymddiriedolwyr THE POETRY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1069314

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Forsdyke | Cadeirydd | 25 June 2017 |
|
|
||||
Professor Helen Mort | Ymddiriedolwr | 05 July 2024 |
|
|
||||
Christopher John Brown | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Katherine Colombus | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Hannah Etim-Gorst | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Jonathan Paul Sharples | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Denise Saul | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Helen Taylor | Ymddiriedolwr | 10 December 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.