LONDON, EAST MOLESEY CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arranging meetings for public worship, which includes Bible education and training in Christian living. Preaching the Christian message to the public within the congregation area. Distributing Bibles and other religious literature: also giving pastoral assistance to the congregation and a wider community. All these services and facilities are provided without charge.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 04 Mawrth 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 275946 THE KINGDOM HALL TRUST
- 22 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
- 04 Mawrth 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.53k | £18.25k | £23.35k | £20.17k | £5.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.38k | £17.30k | £19.03k | £17.77k | £13.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 28 Mai 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 11 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION ADOPTED 29TH MAY 1997
Gwrthrychau elusennol
THE PRACTICE AND ADVANCEMENT OF CHRISTIANITY FOUNDED ON THE HOLY BIBLE, AS UNDERSTOOD BY THE DENOMINATION OF CHRISTIANS AS JEHOVAH'S WITNESSES, INCLUDING THE PREACHING OF THE GOOD NEWS OF GOD'S KINGDOM BY JESUS CHRIST WITHIN THE CONGREGATION AREA AND THE HOLDING OF MEETINGS.
Maes buddion
LONDON EAST MOLESEY, WEST MOLESEY, THAMES DITTON, ESHER, CLAYGATE AND HINCHLEY WOOD.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window