ymddiriedolwyr EDUCATION SCHEME OF THE SRI LANKA WOMEN'S ASSOCIATION IN THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1069801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruvenie de Alwis Jayasinghe | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Natalie LAYMAN | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|||||
THANGARANEE THURAISINGHAM | Ymddiriedolwr | 22 October 2021 |
|
|
||||
INDIRA WMALASENA | Ymddiriedolwr | 29 March 2014 |
|
|
||||
MONA SWARIS | Ymddiriedolwr | 10 June 2012 |
|
|||||
MRS CHITRA JAYASOORIYA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.