Ymddiriedolwyr BEAUFORT COTTAGE EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1079834
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREDERIC BARRELET | Cadeirydd | 27 June 2022 |
|
|
||||
James O'Donnell | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||
Nicolas Robert Patton | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
John Day | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Camilla Scott | Ymddiriedolwr | 03 April 2020 |
|
|
||||
STUART WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.