RIBBLE VEHICLE PRESERVATION TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preservation and restoration of historic buses, principally originating with Ribble Motor Services plus related artefacts. Non-commercial operation of the restored vehicles in support of heritage groups and transport gatherings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cumbria
- Dinas Lerpwl
- Dinas Manceinion
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 17 Mawrth 1999: Cofrestrwyd
- R.V.P.T. (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALCOLM LOUIS SMITH | Cadeirydd | 28 February 2015 |
|
|
||||
Callum Joseph Louis Smith | Ymddiriedolwr | 19 January 2025 |
|
|
||||
Stephen Paul Martin | Ymddiriedolwr | 19 January 2025 |
|
|
||||
William Livesey | Ymddiriedolwr | 14 January 2024 |
|
|
||||
Peter Johnson | Ymddiriedolwr | 14 January 2024 |
|
|
||||
David Gardner | Ymddiriedolwr | 14 January 2024 |
|
|
||||
Terence Patrick Jobson | Ymddiriedolwr | 08 February 2020 |
|
|
||||
John Green | Ymddiriedolwr | 18 February 2018 |
|
|
||||
Lance David Jobson | Ymddiriedolwr | 26 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.03k | £72.18k | £96.79k | £57.73k | £63.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.99k | £64.31k | £76.69k | £72.86k | £59.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2024
(Mae'r cyfrifon |
09 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11 AUGUST 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 24 OCTOBER 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19 FEB 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC BY ESTABLISHING WITHIN THE FORMER OPERATING AREA OF RIBBLE MOTOR SERVICES LTD ONE OR MORE OPERATIONAL OR STATIC MUSEUMS OF TRANSPORT HISTORY AND ARCHAEOLOGY COVERING ALL ASPECTS OF ROAD TRANSPORT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ribble Vehicle Preservation Trust
Naze Lane Industrial Estate
Naze Lane East
Freckleton
PRESTON
PR4 1US
- Ffôn:
- 07419190519
- E-bost:
- lance.jobson@rvpt.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window