Hanes ariannol KEEPING KIDS COMPANY
Rhif yr elusen: 1068298
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.04m | £14.23m | £15.63m | £20.31m | £23.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.31m | £14.17m | £15.46m | £18.98m | £22.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.45m | £8.09m | £9.57m | £12.24m | £14.83m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £693.51k | £1.07m | £801.71k | £2.45m | £2.13m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.89m | £5.07m | £5.26m | £5.62m | £6.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.93k | £370 | £570 | £367 | £249 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £150.00k | £393.66k | £978.92k | £70.74k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.35m | £12.82m | £14.15m | £17.56m | £21.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.42k | £42.85k | £32.96k | £34.59k | £36.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £100.00k | £3.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.