ARAB WOMEN'S GROUP (LONDON) LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2004
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 03 Mehefin 1998: Cofrestrwyd
- 03 Hydref 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £272.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £240.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26TH NOVEMBER 1996, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION INCORPORATED 16TH MARCH 1998, AND SPECIAL RESOLUTION PASSED 1ST JUNE 1998.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE PROVISION OF VOCATIONAL TRAINING (INCLUDING THE TEACHING OF VARIOUS CRAFT PARTICULARLY HAND CRAFTS AND ANCILLARY SKILLS, LITERACY AND NUMERACY) OF WOMEN IN PARTICULAR OF ARABIC DESCENT. TO PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF WOMEN OF ARABIC DESCENT AND THEIR FAMILIES WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES. THE RELIEF OF POVERTY OF WOMEN OF ARABIC DESCENT WHO ARE RESIDENT OR WHO ARE INTENDING TO RESIDE IN THE UNITED KINGDOM BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH FREE AND CONFIDENTIAL ADVICE, ASSISTANCE, REPRESENTATION, COUNSELLING, TRANSLATION AND INTERPRETING SERVICES IN MATTERS SUCH AS IMMIGRATION, MONEY, DEBTS, WELFARE, BENEFITS, HEALTH, HOUSING, SOCIAL SECURITY, EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT.
Maes buddion
GREATER LONDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window