Hanes ariannol TIC TOC CLUB

Rhif yr elusen: 1067826
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2012 31/01/2013 31/01/2014 31/01/2015 31/01/2016
Cyfanswm Incwm Gros £63.97k £68.86k £70.12k £78.73k £39.45k
Cyfanswm gwariant £69.46k £73.08k £74.03k £73.14k £72.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0