WIRELESS PRESERVATION SOCIETY (NATIONAL WIRELESS MUSEUM)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in wireless communication
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Mehefin 1998: Cofrestrwyd
- 27 Ebrill 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2004 | 30/06/2005 | 30/06/2006 | 30/06/2007 | 31/10/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.84k | £276.98k | £15.50k | £6.35k | £7.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.99k | £67.06k | £63.52k | £51.18k | £135.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2008 | 22 Ebrill 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2007 | 03 Gorffennaf 2008 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2007 | 03 Gorffennaf 2008 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2006 | 28 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2006 | 20 Mawrth 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2005 | 30 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2005 | 30 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2004 | 22 Tachwedd 2005 | 206 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2004 | 22 Tachwedd 2005 | 206 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 MAY 1998.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN WIRELESS COMMUNICATION AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY THEREOF TO : A) TO ACQUIRE, RECORD, PRESERVE AND DISPLAY ITEMS RELATING TO ELECTRONIC COMMUNICATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. B) TO ESTABLISH, EQUIP AND MAINTAIN A PUBLIC MUSEUM TO HOUSE ITEMS RELATING TO ELECTRONIC COMMUNICATION AND ELECTRONIC RELATED ITEMS. C) TO PROMOTE AND DEVELOP INTEREST, RESEARCH AND KNOWLEDGE IN ELECTRONIC COMMUNICATION AND ELECTRONICS AND TO DISSEMINATE THE RESULTS OF RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window