COIF CHARITIES PROPERTY FUND

Rhif yr elusen: 1093084
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin

Trosolwg o'r elusen

Mae Cronfeydd Buddsoddi Cyffredin (CIFs) yn elusennau cofrestredig. Maent yn cynnig modd i elusennau eraill fuddsoddi cronfeydd. Mae CIFs yn adrodd i'r Comisiwn o dan reoliadau datganiad ariannol blynyddol ar wahân a chesglir gwybodaeth ariannol yn wahanol ar gyfer yr elusennau hyn felly ni ddangosir unrhyw wybodaeth ariannol.

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Investment Management of Charity Funds

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kevin Andrew Richmond Ymddiriedolwr 14 October 2023
SUE RYDER
Derbyniwyd: Ar amser
COIF CHARITIES INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES SHORT DURATION BOND FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES ETHICAL INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES DEPOSIT FUND
Cronfa Gadw ar y Cyd yw'r elusen
COIF CHARITIES GLOBAL EQUITY FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
GREENSLEEVES HOMES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Steven Edward Wiltshire Ymddiriedolwr 14 October 2023
Dim ar gofnod
Katrina Shenton Ymddiriedolwr 06 June 2023
COIF CHARITIES DEPOSIT FUND
Cronfa Gadw ar y Cyd yw'r elusen
COIF CHARITIES ETHICAL INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES SHORT DURATION BOND FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES GLOBAL EQUITY FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
KEVIN CORRIGAN Ymddiriedolwr 01 August 2015
SUICIDE & CO
Derbyniwyd: Ar amser
COIF CHARITIES INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES SHORT DURATION BOND FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES DEPOSIT FUND
Cronfa Gadw ar y Cyd yw'r elusen
COIF CHARITIES GLOBAL EQUITY FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES ETHICAL INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
Julia Hobart Ymddiriedolwr 01 August 2015
COIF CHARITIES INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES SHORT DURATION BOND FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES DEPOSIT FUND
Cronfa Gadw ar y Cyd yw'r elusen
COIF CHARITIES ETHICAL INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
NIGEL MORECROFT Ymddiriedolwr 01 August 2015
COIF CHARITIES INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES SHORT DURATION BOND FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES DEPOSIT FUND
Cronfa Gadw ar y Cyd yw'r elusen
COIF CHARITIES GLOBAL EQUITY FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES ETHICAL INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
CCLA FUND MANAGERS LIMITED (MANAGER) Ymddiriedolwr 22 July 2014
COIF CHARITIES INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES SHORT DURATION BOND FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES DEPOSIT FUND
Cronfa Gadw ar y Cyd yw'r elusen
COIF CHARITIES GLOBAL EQUITY FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES ETHICAL INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
HSBC BANK PLC (CORPORATE TRUSTEE AND CUSTODIAN) Ymddiriedolwr 30 April 2012
COIF CHARITIES INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES GLOBAL EQUITY FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin
COIF CHARITIES ETHICAL INVESTMENT FUND
Mae elusen yn Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £39.70m £42.89m £37.82m £36.55k £37.54k
Cyfanswm gwariant £46.43m £45.45m £39.94m £42.02k £18.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 21 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CCLA Fund Managers Ltd
1 Angel Lane
London
EC4R 3AB
Ffôn:
02074896046